Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 tilføjes Vedtægter: 2021-12-29 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: RH BILER ApS. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde fast ejendom, investerings-, udlejnings- og handelsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed samt handel med biler, drift af autoværksted og andre aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: Munich Cars 2020 ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: MRH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-05-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 19, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Direktion: Miralem Hajiric (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde fast ejendom, investerings-, udlejnings- og handelsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Legale ejere: MIRALEM HOLDING ApS, RH HOLDING, VISSENBJERG ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Navne: MRH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Miralem Hajiric, Redo Hajiric (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Stiftere: RH HOLDING, VISSENBJERG ApS, MIRALEM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-21)