Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 6230 Rødekro (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@mp-biler.dk (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: M.P. Biler A/S. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.P. Biler A/S. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Morten Hjerrild (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt udøve virksomhed med handel, investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Morten Hjerrild (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: M. Pedersen Invest ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Hjerrild (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: Morten Hjerrild (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-21)