Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Navne | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Beddingen 5ABC ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 fjernes Navne: Komplementarselskabet Beddingen 5ABC ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Bestyrelse: Trine Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 fjernes Bestyrelse: Vivi Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Trine Wagner (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 fjernes Direktion: Morten Tousgaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: WAGNER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-19 fjernes Legale ejere: KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Trine Wagner, Louise Wagner Christensen, Helle Wagner Pedersen, Sven Wagner Pedersen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-19 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-09-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-04-09 tilføjes Bestyrelse: Robert Andersen (formand) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-04-09 fjernes Bestyrelse: Frede Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-08 fjernes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-09 tilføjes Direktion: Morten Tousgaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-04-09 fjernes Direktion: Robert Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Robert Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er af være ansvarlig deltager (komplementar) i Ejendomsselskabet Beddingen 5 ABC P/S. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-19 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Beddingen 5ABC ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Stiftere: KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-21)