Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 9, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnevangen 17, 1. 4., 5260 Odense S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnevangen 17, 1. 4., 5260 Odense S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Anders Birkehøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at forestå investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: Anders Birkehøj Jensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: Aplauras 14 Holding ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Anders Birkehøj Jensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-21)