Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Navne: IVS af 12.12.2017 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Stiftere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Ole Bang Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-29 tilføjes Legale ejere: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: BangKruse ApS (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-12-29 tilføjes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-12-29 fjernes Reelle ejere: Ann Maj Lundholm Kruse (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-12-05 tilføjes Navne: IVS af 12.12.2017 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-12-04 fjernes Navne: Café Storedalen IVS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-05 tilføjes Vedtægter: 2018-12-05 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2018-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: bangkruse@gmail.com (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunekulvej 4 5., 3770 Allinge (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Ole Bang Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Jette Harder Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: BangKruse ApS (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Allinge Centerservice ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen, Ann Maj Lundholm Kruse (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunekulvej 4 5., 3770 Allinge (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinkevej 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: bangkruse@gmail.com (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Allinge Centerservice ApS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-04-11 fjernes Legale ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinkevej 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Jette Harder Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Legale ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: Café Storedalen IVS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-12-12 tilføjes Reelle ejere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Stiftere: Jette Harder Larsen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)