Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Jacobi Nielsen | 15.09.2020 | 24.08.2021 | direktør |
Uffe Dalsgaard | 21.03.2019 | 15.09.2020 | adm. dir |
Kenneth Støvring | 11.12.2017 | 21.03.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Lefevre Steffensen | 15.09.2020 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Dalsgaard | 21.03.2019 | 16.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Støvring | 21.03.2019 | 25.06.2019 | formand |
René Jacobi Nielsen | 11.12.2017 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Støvring | 11.12.2017 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Dalsgaard | 11.12.2017 | 20.03.2019 | formand |