Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE, PenSam Pension forsikringsaktieselskab (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-13 tilføjes Legale ejere: PenSam Pension forsikringsaktieselskab (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: NSI DK HoldCo GP ApS (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved direkte eller indirekte gennem et eller flere selskaber, at investere i primært gas infrastruktur aktiver og sekundært olie infrastruktur aktiver i Norge. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Interessenter: NSI DK HoldCo GP ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: NSI DK HoldCo K/S (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-20)