Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Ingemann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-04 fjernes Bestyrelse: Mogens Christian Hugo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havnegade Invest ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2018-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANK INVEST ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2018-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG HG21LG22 ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG Hauser Plads 28-32 P/S. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG/CBC Lyngby Hovedgade ApS. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TGPVI LH Holding P/S. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2019-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Skovshoved Pynten Holding P/S. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 108 HoldCo ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Boris Nørgaard Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: John René Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Michael Brichmann (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Kristian Victor Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nemholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Bestyrelse: Sune Stürup Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-20 tilføjes Direktion: Kristian Victor Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2019-11-20 fjernes Direktion: Carsten Viggo Bæk (direktør) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-05-02 tilføjes Bestyrelse: John René Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-12-19 tilføjes Bestyrelse: Sune Stürup Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Carsten Viggo Bæk (direktør) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i ejendomsselskaber og at investere i og drive ejendomme. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 376.500.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: TG Partners VI P/S Holding (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: TG Partners VI P/S (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Stiftere: TG Partners VI P/S Holding (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-20)