Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 49, 7600 Struer (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 2, 4. th., 7600 Struer (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 2, 4. th., 7600 Struer (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Treskel 9, 7600 Struer (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Direktion: Frank Linde (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Frank Linde, Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Frank Linde, Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Roald Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Roald Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Treskel 9, 7600 Struer (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Frank@byensgardin.dk (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Roald Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg og montering af gardiner og markiser. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: Byens Gardin ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Reelle ejere: Roald Hansen (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Stiftere: Roald Hansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)