Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 24, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 24, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Wiborg Steen (formand) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Wiborg Steen (formand) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Henrik Bayer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Henrik Bayer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Legale ejere: Henrik Bayer Nielsen, Thomas Wiborg Steen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Henrik Bayer Nielsen, Thomas Wiborg Steen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Navne: B&W 2.0 ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: B&W 2.0 ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Stiftere: Thomas Wiborg Steen, Henrik Bayer Nielsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: Thomas Wiborg Steen, Henrik Bayer Nielsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2018-01-09)