Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PK Lastvognsservice ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Kristian Kristiansen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: Kristian Kristiansen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåregnvej 1, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, st. tv., 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, st. tv., 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Kristian Høtoft Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter, at drive handel, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-19 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: Kristian Høtoft Kristiansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: Kristian Kristiansen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-12-19 tilføjes Reelle ejere: Kristian Høtoft Kristiansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Stiftere: Kristian Høtoft Kristiansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-19)