Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-06 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 3, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 3, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 3, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Daniela Fernandes (direktør) (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed, samt handel med dyrefoder, dyretilbehør og hermed beslægtede ydelser og varer. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Daniela Fernandes Holding ApS, Kirsten Frederiksen Holding ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: Havdrup Dyreklinik ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Daniela Fernandes, Kirsten Damkjær Frederiksen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: Kirsten Frederiksen Holding ApS, Daniela Fernandes Holding ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-19)