Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Modvig | 20.08.2021 | adm. dir |
Jan Aarestrup | 20.08.2021 | direktør |
Michael Storgaard | 20.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Modvig | 11.02.2019 | 19.08.2021 | direktør |
Michael Antitsch Mortensen | 14.12.2017 | 11.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Aarestrup | 01.12.2019 | 20.08.2021 | formand |
Torben Modvig | 11.02.2019 | 20.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 14.12.2017 | 20.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 14.12.2017 | 20.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Balle | 14.12.2017 | 30.11.2019 | formand |
Michael Antitsch Mortensen | 14.12.2017 | 11.02.2019 | bestyrelsesmedlem |