Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 55, 2. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Khalid Ahmad Chams, Youssef Muhammad Arenstorff (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: CY Company IVS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Khalid Ahmad Chams, Youssef Muhammad Arenstorff (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Stiftere: Youssef Muhammad Arenstorff, Khalid Ahmad Chams (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-23 Statstidende Dekret
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Khalid Ahmad Chams (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 55, 2. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Khalid Ahmad Chams (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Khalid Ahmad Chams, Youssef Muhammad Arenstorff (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Khalid Ahmad Chams, Youssef Muhammad Arenstorff (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive Vandpibe cafe (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: CY Company IVS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Stiftere: Youssef Muhammad Arenstorff, Khalid Ahmad Chams (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-14)