Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Navne: NJ Construction ApS (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: NSB Invest aps (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 11, 9510 Arden (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Statenevej 69, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-03-16 tilføjes Direktion: Nikolai Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 fjernes Direktion: Anders Møller (direktør) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udlejning af ejendomme (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-03-15 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bertelsen.niko@hotmail.com (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: anders@nettovarme.dk (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Legale ejere: Nikolai Bertelsen (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 fjernes Legale ejere: Njord-1967 Holding ApS (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Navne: NSB Invest aps (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-03-15 fjernes Navne: Netto Varme ApS (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Bertelsen (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 fjernes Reelle ejere: Anders Møller (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 tilføjes Vedtægter: 2024-03-16 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-03-15 fjernes Hjemmeside: www.nettovarme.dk (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2023-05-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2023-05-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-05-24 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2023-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 tilføjes Hjemmeside: www.nettovarme.dk (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2020-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@nettovarme.dk (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2020-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-14 tilføjes Navne: Netto Varme ApS (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2020-08-13 fjernes Navne: AL-Handel ApS (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-08-14 tilføjes Vedtægter: 2020-08-14 (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Statenevej 69, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytsebækvej 1, 4780 Stege (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Njord-1967 Holding ApS (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: Anders Møller (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytsebækvej 1, 4780 Stege (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjelmgade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjelmgade 4, 4780 Stege (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-12-17 tilføjes Direktion: Anders Møller (direktør) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2017-12-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge og rådgive inden for alternativ energi og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2017-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-17 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@hjelmby.com (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-12-17 tilføjes Legale ejere: Anders Møller (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2017-12-17 tilføjes Navne: AL-Handel ApS (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2017-12-17 tilføjes Reelle ejere: Anders Møller (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2017-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Stiftere: Anders Møller (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Vedtægter: 2017-12-17 (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2017-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)