Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Binavne | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: RBLDOC ApS, OBERLIN HOLDING APS, H. RASCH HOLDING ApS, HEAT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Binavne: Docendo 2018 ApS, Acendo ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: OBERLIN HOLDING APS, H. RASCH HOLDING ApS, HEAT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-27 tilføjes Vedtægter: 2023-11-27 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterå 15, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 10, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 10, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 10, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 tilføjes Hjemmeside: https://docendo.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@docendo.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-06 tilføjes Binavne: Docendo 2018 ApS, Acendo ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: Docendo ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-30 fjernes Navne: Acendo ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 10, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-12-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rasch (formand) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Jeppe Oberlin Frandsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive en web baseret IT løsning, der understøtter undervisning i frie, private og folkeskoler samt udføre konsulentydelser og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: OBERLIN HOLDING APS, H. RASCH HOLDING ApS, HEAT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: Acendo ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Oberlin Frandsen, Henrik Rasch, Mikkel Refsgaard Bech (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: OBERLIN HOLDING APS, HEAT HOLDING ApS, H. RASCH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)