Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-30 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-29 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-30 tilføjes Navne: Heimstaden Fynsgade P/S (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-29 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Fynsgade, Esbjerg P/S (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Norup (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Peter Guldberg Vase (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Keld Norup (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Norup (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Peter Guldberg Vase (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Fynsgade II Holding P/S (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Fynsgade, Esbjerg P/S (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Keld Norup (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: Heimstaden Fynsgade II Holding P/S (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)