Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 fjernes Direktion: Thor Skov Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 1989-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAMFINANS A/S. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 1994-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANOIL EXPLORATION A/S. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 1997-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAMTANK A/S. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2000-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KAMSTRUP A/S. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2004-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: OK PLUS BUTIKSDRIFT A/S. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2004-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OK PLUS A/S. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2012-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GILBJERG VINDMØLLELAV I/S. (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2013-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENERGIDATA A/S. (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Everfuel Retail Denmark A/S. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Everfuel Retail Denmark A/S. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2016-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS ARBEJDERNES KULFORRETNING. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2018-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OK Energiteknik A/S. (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2020-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: OK Varmeservice A/S. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK VARME SERVICE A/S. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OK El ApS. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GodEnergi A/S. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2024-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AROS 04.04.24 Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Føniksbyen 2 ApS. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Thor Skov Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Niels Ole Ladekær Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Michael Lindhart Løve (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Direktion: Jørgen Dencker Wisborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Friis Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Michael Lamberth Sandbjerg (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Larsen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-19 fjernes Bestyrelse: Torben Bruno Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede hovedbestyrelse eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-14 tilføjes Vedtægter: 2016-06-14 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-26 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-16 tilføjes Vedtægter: 2015-06-16 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Iben Helbirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Bruno Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med energiprodukter og produkter og tjenesteydelser relateret hertil samt at drive transportvirksomhed og anden virksomhed, med eller uden forbindelse med hovedformålet. Selskabet kan foretage investering i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Christiansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Niels Ole Ladekær Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2008-05-22 tilføjes Bestyrelse: Flemming Møller Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ellegaard Muusmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peter Christiansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-19 fjernes Bestyrelse: Niels John Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 fjernes Direktion: Mogens Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2003-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2002-01-17)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Jørgen Dencker Wisborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-22 tilføjes Bestyrelse: Niels John Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-22 fjernes Bestyrelse: Niels John Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2002-01-17)
Den 2000-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 5-7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-09 tilføjes Navne: OK A.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-08 fjernes Navne: OLIESELSKABET DANMARK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1978-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 5-7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ellegaard Muusmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Binavne: OLIESELSKABET DANMARK A.M.B.A., OK OLIE A.M.B.A., DANSK ANDELS OLIESELSKAB A.M.B.A., DANOIL A.M.B.A., D.A.K. OLIE A.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Direktion: Mogens Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1978-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-01-01 tilføjes Navne: OLIESELSKABET DANMARK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1978-01-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-02-08)
Den 1978-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)