Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, st., 1270 København K (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Capidea Kapital III K/S. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-02 fjernes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Legale ejere: SPRING ROAD ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-10 fjernes Legale ejere: EBJ II ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-12-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Erik Balleby Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Capidea Kapital III K/S. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Legale ejere: EBJ II ApS, ISJO ApS, BEACH HOLDING ApS, JTH ApS, PWH Invest ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: Capidea Komplementar III ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Stiftere: PWH Invest ApS, JTH ApS, ISJO ApS, EBJ II ApS, BEACH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)