Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AM El-Teknik ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: AM-Invest ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: AM-Invest IVS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 5, st., 3650 Ølstykke (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Jacob Marquard Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Jacob Marquard Andersen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Navne: AM-Invest IVS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Marquard Andersen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Stiftere: Jacob Marquard Andersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)