Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-07-16 Statstidende Dekret
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Niels Bjørn Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-10 fjernes Direktion: Annette Birgitte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Direktion: Annette Birgitte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-06-23 fjernes Direktion: Christian Birk Boisen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Direktion: Christian Birk Boisen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-02-26 fjernes Direktion: Annette Birgitte Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: Niels Bjørn Hansen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Annette Birgitte Petersen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Bjørn Hansen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Annette Birgitte Petersen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 12, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 44, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: bjoern@abh-byg.dk (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: bjoern@nbh-byg.dk (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 44, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-12-14 tilføjes Direktion: Annette Birgitte Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med tømrervirksomhed herunder bygning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-14 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bjoern@nbh-byg.dk (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-12-14 tilføjes Legale ejere: Annette Birgitte Petersen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Navne: ABH Byg Vejen ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Reelle ejere: Annette Birgitte Petersen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Stiftere: Annette Birgitte Petersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-18)