Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Tønnesen | 03.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Andreasen | 27.09.2023 | 03.01.2024 | direktør |
Camilla Garfield Pedersen | 01.04.2023 | 01.04.2023 | direktør |
Marian Garfield Pedersen | 28.12.2020 | 31.03.2023 | direktør |
Kenneth Tønnesen | 12.12.2017 | 01.12.2020 | adm. dir |