Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 tilføjes Binavne: miniSTAR ApS, Fidi Studio ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Vedtægter: 2022-11-03 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: First Hate ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: First Hate IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Binavne: The Northern Twin Temples IVS, Horns of Heaven IVS, Copenhagen Mind Palace IVS, 1sth8 IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 22, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 22, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 22, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2017-12-12 tilføjes Bestyrelse: Anton Falck Gansted (suppleant) (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Binavne: The Northern Twin Temples IVS, Horns of Heaven IVS, Copenhagen Mind Palace IVS, 1sth8 IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Joakim Wei Bernild (direktør) (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som selvstændigt udøvende scenekunstnere og med indspilning af lydoptagelser, udgivelse af musik og hermed forbundet virksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med forretnings aktiviteter, herunder potentielle immaterialretligheder. (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: firsthatemail@gmail.com (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Legale ejere: Anton Falck Gansted, Joakim Wei Bernild (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: First Hate IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-12 tilføjes Reelle ejere: Anton Falck Gansted, Joakim Wei Bernild (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Stiftere: Joakim Wei Bernild, Anton Falck Gansted (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-16)