Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARINA PLASTICS A/S. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2020-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 145, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Direktion: Kell Bendix Krogh (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Legale ejere: CLENOD A/S (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Navne: AELK Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Reelle ejere: Kell Bendix Krogh (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Stiftere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Kell Bendix Krogh (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-06-22 fjernes Direktion: Astrid Emilie Lavlund Krogh (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: CLENOD A/S (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Kell Bendix Krogh (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 145, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Astrid Emilie Lavlund Krogh (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Legale ejere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: AELK Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Reelle ejere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Stiftere: Astrid Emilie Lavlund Krogh (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)