Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: JASBE Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: JASBE Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Eliteshop ApS. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsvænget 6, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Direktion: Jacob Sloth Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-15 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Jacob Sloth Bennedsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Navne: JASBE Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sloth Bennedsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Stiftere: Jacob Sloth Bennedsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-15)