Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkensvej 12, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: blackandgoldessence@gmail.com (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Navne: Deno Crossroad IVS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Reelle ejere: Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Stiftere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-17 Statstidende Dekret
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Deniss Timohovics (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkensvej 12, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 64, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 64, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 61, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: blackandgoldessence@gmail.com (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2019-03-01 fjernes Direktion: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-28 fjernes Reelle ejere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 61, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 61, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 61, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flytte- og transportvirksomhed samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Deno Crossroad IVS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Reelle ejere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: Oleg Nikolayevich Pozdnyakov, Deniss Timohovics (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)