Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BELÆGNINGSTEKNIK ApS. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BELÆGNINGSTEKNIK ApS. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegade 22, 1. 2., 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-12-12 tilføjes Direktion: Karsten Meron Kolding (direktør) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt foretage investeringer. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Legale ejere: Karsten Meron Kolding (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: Karsten Kolding Holding ApS (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Reelle ejere: Karsten Meron Kolding (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-12-12 tilføjes Stiftere: Karsten Meron Kolding (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-15)