Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Porsgaard | 11.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Christian Hansen | 13.12.2017 | 11.11.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bettina Antitsch Mortensen | 01.03.2022 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 18.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 13.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Heide Wessel | 11.11.2021 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 13.12.2017 | 31.01.2022 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 13.12.2017 | 11.11.2021 | bestyrelsesmedlem |