Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2023-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2023-06-02 fjernes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2017-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUUSMANN' FORLAG ApS. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2022-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 tilføjes Revisor: Kvist Revision ApS (offentliggjort 2023-06-10)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 3. tv., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Strandvej 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Strandvej 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Hanne Muusmann (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke som holdingselskab samt investeringer efter ledelsens vurdering (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-05 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: Hanne Muusmann (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-05 tilføjes Navne: HK MUUSMANN HOLDING APS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Reelle ejere: Hanne Muusmann (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2017-12-05 tilføjes Stiftere: Hanne Muusmann (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Vedtægter: 2017-12-05 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)