Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Direktion | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Binavne: Mølen Visualisering ApS, Mølen Arkitekter ApS, Fongtex Arkitekter ApS, Fongtex ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-12 fjernes Binavne: C.N. Sustainable Concept ApS, Frederiksholms Velvære ApS, Frederiksholms Glød ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-11 tilføjes Direktion: Yu-Ling Chang (direktør) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-10 fjernes Direktion: Yu-Ling Chang (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-11 tilføjes Vedtægter: 2022-12-11 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2017-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Corner Nordisk ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2022-11-30 tilføjes Direktion: Yu-Ling Chang (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-16 tilføjes Hjemmeside: https://www.corneridk.com (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cornernordisk.com (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Binavne: Frederiksholms Velvære ApS, Frederiksholms Glød ApS, Frederiksholms Gastro ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-03-18 fjernes Binavne: Svaner Østerbro ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2020-10-06 tilføjes Binavne: Svaner Østerbro ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Binavne: C.N. Sustainable Concept ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-25 tilføjes Vedtægter: 2019-01-25 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 1112 København K (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 92.500,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 1112 København K (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-12-13 tilføjes Direktion: Chen-An Chiang (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er boligindretning samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-13 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Legale ejere: Corner Nordisk ApS, Chen-An Chiang (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-13 tilføjes Navne: Corner Nordisk ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Reelle ejere: Chen-An Chiang (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Stiftere: Ulrik Fleischer-Michaelsen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)