Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Schousboe Bødker | 01.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Edel Hagen | 21.06.1972 | 01.03.2006 | adm. dir |
Ejvind Strabo | 21.06.1972 | 28.10.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anton Hagen Bødker | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mikaela Maria Hagen | 21.06.1972 | bestyrelsesmedlem |
Mads Schousboe Bødker | 21.06.1972 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Edel Hagen | 21.06.1972 | 27.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Knud Egebjerg | 21.06.1972 | 05.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erik Nielsen | 21.06.1972 | 05.11.1990 | bestyrelsesmedlem |