Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 102, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissebo 22, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: sec@kosto.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: svech@post.tele.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissebo 22, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-12-04 tilføjes Direktion: Svend Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve investeringsrådgivning, finansiel rådgivning samt virksomhed, der er accessorisk hertil. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-04 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: svech@post.tele.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-12-04 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Christensen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-04 tilføjes Navne: Kosto Invest ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Christensen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Stiftere: Svend Erik Christensen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Vedtægter: 2017-12-04 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-12)