Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: RETREAL 2 AARHUS ApS. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 739, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Sonni Rode Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-11 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: faktura@logteninvest.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: LØGTEN INVEST A/S (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Navne: HoldCo RetReal 2 Aarhus ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Reelle ejere: Sonni Rode Madsen, Pia Skovgaard Rode Møller, Michael Rode Madsen, Lissie Skovgaard Madsen, Gert Rode Madsen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Stiftere: Søren Damgaard (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@logteninvest.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 739, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 739, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 739, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktørens skøn står i forbindelse hermed, herunder at fungere som holdingselskab for selskaber, der investerer i fast ejendom. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-02 tilføjes Direktion: Sonni Rode Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-02 fjernes Direktion: Rune Højby Kock (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-02 tilføjes Legale ejere: LØGTEN INVEST A/S (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-02 fjernes Legale ejere: R3 S.à r.l. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-02 tilføjes Reelle ejere: Sonni Rode Madsen, Pia Skovgaard Rode Møller, Michael Rode Madsen, Lissie Skovgaard Madsen, Gert Rode Madsen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-02 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-09-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-02 tilføjes Vedtægter: 2022-09-02 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-07-27 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-07-27 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2021-02-18 fjernes Direktion: Rasmus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Thomas Ebbe Riise-Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-10-23 fjernes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-12-28 tilføjes Legale ejere: R3 S.à r.l. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-12-28 fjernes Legale ejere: Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-11 tilføjes Legale ejere: Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-12-11 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed, herunder at fungere som holdingselskab for selskaber der investerer i fast ejendom. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-11 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Navne: HoldCo RetReal 2 Aarhus ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Stiftere: Søren Damgaard (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)