Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Formål | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-23 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2017-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SD Filtration A/S. (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SD Filtration A/S. (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2024-08-21 fjernes Bestyrelse: Morten Tordrup Andersen (formand) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Keld Bruno Andreasen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-05-03 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-05-03 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-03 tilføjes Vedtægter: 2024-05-03 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.367.555,00 (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-12-27 tilføjes Legale ejere: Morten Tordrup Andersen, Keld Bruno Andreasen, Lars Bo Fredsted, Henrik Grønlev Andersen, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-12-26 fjernes Legale ejere: Keld Bruno Andreasen, Morten Tordrup Andersen, Lars Bo Fredsted, Henrik Grønlev Andersen, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Keld Bruno Andreasen (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 30, st. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogsbækalle 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: keldb58@brunette.dk (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 tilføjes Bestyrelse: Morten Tordrup Andersen (formand) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Direktion: Keld Bruno Andreasen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-15 fjernes Direktion: Lars Bo Fredsted (direktør) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.152.000,00 (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-06-29 tilføjes Legale ejere: Keld Bruno Andreasen, Morten Tordrup Andersen, Lars Bo Fredsted, Henrik Grønlev Andersen, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: Morten Tordrup Andersen, Keld Bruno Andreasen, Lars Bo Fredsted, Henrik Grønlev Andersen, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Keld Bruno Andreasen (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-28 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 852.000,00 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Morten Tordrup Andersen, Keld Bruno Andreasen, Lars Bo Fredsted, Henrik Grønlev Andersen, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Morten Tordrup Andersen, Lars Bo Fredsted, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiere og investere i SD Filtration A/S (CVR 39156091) og associerede virksomheder. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 526.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: Morten Tordrup Andersen, Lars Bo Fredsted, Ulrik Johansen, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-01-21 fjernes Legale ejere: Ulrik Johansen, Morten Tordrup Andersen, Laila Øllegård Jaque, Lars Bo Fredsted (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-22 tilføjes Navne: SDF Invest ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-21 fjernes Navne: LBF Invest ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-22 tilføjes Vedtægter: 2018-01-22 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsbækalle 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2017-12-10 tilføjes Direktion: Lars Bo Fredsted (direktør) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2017-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-10 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Legale ejere: Ulrik Johansen, Morten Tordrup Andersen, Laila Øllegård Jaque, Lars Bo Fredsted (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Navne: LBF Invest ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2017-12-10 tilføjes Stiftere: Ulrik Johansen, Morten Tordrup Andersen, Lars Bo Fredsted, Laila Øllegård Jaque (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2017-12-10 tilføjes Vedtægter: 2017-12-10 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-23)