Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 2, 1. mf., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Direktion: Sebastian Blauenfeldt Kyster (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Navne: Kysters IVS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Stiftere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsgade 2, 1. mf., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Sebastian Blauenfeldt Kyster (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive designervirksomhed med produktdesign og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Navne: Kysters IVS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Stiftere: Sebastian Blauenfeldt Kyster (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-12)