Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-09-01 fjernes Navne: CAFETERIA RANDERS, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 4, 3., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Direktion: Bendt Christian Eghoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Revisor: Ingolf Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Direktion: Jørgen Fogh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden handel med fødevarer og at drive hotelvirk- somhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-27 tilføjes Vedtægter: 1984-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 4, 3., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Direktion: Jørgen Fogh Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Navne: CAFETERIA RANDERS, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Revisor: Ingolf Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)