Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 22, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 22, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 22, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Hjemmeside: www.goedit.dk (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jp@goedit.dk (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Jakob Dalhoff-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-platform, hvor virksomheder kan købe konsulentydelser. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Pindstrup Holding ApS, HØYRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: GoEdit ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Reelle ejere: Jakob Dalhoff-Nielsen, Tenna Malene Pindstrup von Cappeln, Jakob Pindstrup von Cappeln (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: Pindstrup Holding ApS, HØYRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)