Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AJ EL Holding ApS (CVR 39420988) | NORMAL | 22.08.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Landin Holding IVS (CVR 39423480) | 23.04.2018 | 22.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
AJ EL Holding ApS (CVR 39420988) | 23.04.2018 | 21.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kristian Bøjlund Olesen | 11.12.2017 | 23.04.2018 | 100,00% | 100,00 % |