Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstykkevej 16, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@str-nordic.com (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: brian@str-nordic.com (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Johnny Juhl Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: June Vongpanich (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Juhl Schou (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Pomsi ApS, Brian Holm Otte ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Juhl Schou (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Binavne: STRNordic ApS, STR-Nordic ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Binavne: STRNordic IVS, STR-Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: STR Nordic ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: STR Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Hugo Oliver Stinnes, Carol Kahmann, Hugo Oliver Stinnes, Carol Kahmann (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hugo Oliver Stinnes, Carol Kahmann, June Vongpanich, Brian Otte (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Hugo Oliver Stinnes, Carol Kahmann, June Vongpanich, Brian Otte (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: June Vongpanich, Brian Otte (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-10-17 tilføjes Binavne: STRNordic IVS, STR-Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: brian@str-nordic.com (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: brian@intertravel.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Navne: STR Nordic IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-07-14 fjernes Navne: 39151065 IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: brian@intertravel.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-05-05 fjernes Binavne: Nordic Destination Partner IVS, Nordic Airline Partner IVS, Nordic ADP IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: 39151065 IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: June Vongpanich, Brian Otte (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Brynja Helsinghoff (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Brynja Helsinghoff (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Brynja Helsinghoff (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Navne: Nordic Airline & Destination Partner IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 fjernes Reelle ejere: June Vongpanich, Brian Otte (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Brynja Helsinghoff (direktør) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Brynja Helsinghoff, Pomsi ApS, Brian Holm Otte ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: June Vongpanich, Brian Otte, Brynja Helsinghoff (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-12-11 tilføjes Binavne: Nordic Destination Partner IVS, Nordic Airline Partner IVS, Nordic ADP IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive GSA virksomhed indenfor turisme industrien. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Navne: Nordic Airline & Destination Partner IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Stiftere: Pomsi ApS, Brynja Helsinghoff, Brian Holm Otte ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)