Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Legale ejere: Gytis Malinauskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-22 fjernes Legale ejere: Gytis Malinauskas, Zygintas Diminskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-23 tilføjes Reelle ejere: Gytis Malinauskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-22 fjernes Reelle ejere: Gytis Malinauskas, Zygintas Diminskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 tilføjes Direktion: Gytis Malinauskas (direktør) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-08 fjernes Direktion: Evaldas Stankevicius (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-08 tilføjes Legale ejere: Gytis Malinauskas, Zygintas Diminskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-09-08 fjernes Legale ejere: Evaldas Stankevicius (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-08 tilføjes Reelle ejere: Gytis Malinauskas, Zygintas Diminskas (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-09-08 fjernes Reelle ejere: Evaldas Stankevicius (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 8, 2830 Virum (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Evaldas Stankevicius (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive gulvlæggervirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Evaldas Stankevicius (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Es Gulve ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Reelle ejere: Evaldas Stankevicius (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: Evaldas Stankevicius (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)