Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Leapeo ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: pmejlby@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: pme@delacour.dk (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: pme@delacour.dk (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Direktion: Peter Mejlby (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksom-hed (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-11 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Legale ejere: Peter Mejlby (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-12-11 tilføjes Navne: P Mejlby Holding ApS (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Reelle ejere: Peter Mejlby (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Stiftere: Peter Mejlby (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)