Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RSN CONSULT ApS. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Følfodvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 51, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 51, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nilensvej 33, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-19 tilføjes Revisor: Erhvervs Consult ApS, godkendt revisionsvirksomhed (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-11-19 fjernes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nilensvej 33, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Rune Schmidt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Rune Schmidt Nielsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: Futhark Holding ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rune Schmidt Nielsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Revisor: Erhvervs Consult Registreret Revisor Tonny Skov Pedersen (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Stiftere: Rune Schmidt Nielsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)