Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, 1. tv., 1651 København V (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Utopians IVS. (offentliggjort 2018-01-27)
Den 2018-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Utopians IVS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Go Go Garden ApS. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Go Go Garden ApS. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2023-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, 1. tv., 1651 København V (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 228, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-24 fjernes Kontaktoplysninger: emilrais@outlook.com (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 228, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 228, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 228, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 136, 1. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Binavne: Emil Sørensen Rais Holding ApS, Emil Rais Holding ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Binavne: Emil Sørensen Rais Holding IVS, Emil Rais Holding IVS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Navne: Rais Holding ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 fjernes Navne: Rais Holding IVS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 136, 1. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2018-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 19, 1. 19., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 19, 1. 19., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-08 tilføjes Binavne: Emil Sørensen Rais Holding IVS, Emil Rais Holding IVS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-12-08 tilføjes Direktion: Emil Sørensen Rais (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-08 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: emilrais@outlook.com (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2017-12-08 tilføjes Legale ejere: Emil Sørensen Rais (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Navne: Rais Holding IVS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-12-08 tilføjes Reelle ejere: Emil Sørensen Rais (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Stiftere: Emil Sørensen Rais (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 tilføjes Vedtægter: 2017-12-08 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)