Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-22 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Bo Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Byrgesen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-24 fjernes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-08-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Per Baun Helios (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Navne: Heimstaden Bjerglandsbyen Parkering ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-20 fjernes Navne: Bjerglandsbyen Parkering ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-08-21 fjernes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Per Baun Helios (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Indkøb og drift af parkeringskælder (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bjerglandsbyen ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Bjerglandsbyen Parkering ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: Heimstaden Bjerglandsbyen ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)