Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-10-01 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charles Lindberghs Vej 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Charles Lindberghs Vej 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charles Lindberghs Vej 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Charles Lindberghs Vej 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charles Lindberghs Vej 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Jeppe Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme samt udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: JEPPE MØLLER NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: JMN Ejendoms Invest ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Møller Nielsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: JEPPE MØLLER NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)