Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2017-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wiggers & Klement A/S. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WK Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-01-30 tilføjes Vedtægter: 2023-01-30 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjarnøvej 12, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Berberisvej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berberisvej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Berberisvej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berberisvej 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Direktion: Lennert Rene Klement (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål består i at drive holdingselskab. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-30 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Lennert Rene Klement (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Navne: LK Invest44 ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Lennert Rene Klement (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Stiftere: Lennert Rene Klement (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)