Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-05 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Legale ejere: MALECCER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Navne: TradeCph Event ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Reelle ejere: Ken Hesseldal Malec (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Stiftere: MALECCER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Ken Hesseldal Malec (direktør) (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2022-08-20 Statstidende Dekret
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-10 tilføjes Navne: TradeCph Event ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-06-09 fjernes Navne: TradeCph ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-10-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-10-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispevej 29, 2400 København NV (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-16 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-01-16 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-12-13 tilføjes Reelle ejere: Ken Hesseldal Malec (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispevej 29, 2400 København NV (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Ken Hesseldal Malec (direktør) (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2017-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af reklamevirksomhed, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-05 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: MALECCER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Navne: TradeCph ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-12-05 tilføjes Stiftere: MALECCER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2017-12-05 tilføjes Vedtægter: 2017-12-05 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-21)