Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALPHA OFFSHORE SERVICE A/S. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Bestyrelse: Matthew William John Corbin (formand) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-05-15 fjernes Bestyrelse: Stewart Andrew Allan Mitchell (formand) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-08-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-07-11 tilføjes Legale ejere: Sparrows Offshore Services Ltd. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-11 fjernes Legale ejere: Lund Family Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-10 fjernes Legale ejere: Sparrows Offshore Services Ltd. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-11 fjernes Bestyrelse: Eskil Bielefeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-11 fjernes Reelle ejere: Mikkel Jensby Lund, Mikkel Jensby Lund (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Reelle ejere: Mohed Altrad (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Bestyrelse: Charles Edward Topp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-23 fjernes Bestyrelse: Steven Louis Bertone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-27 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Jensby Lund (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2018-03-26 fjernes Reelle ejere: Mikkel Jensby Lund (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-12-28 tilføjes Bestyrelse: Steven Louis Bertone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2017-12-28 tilføjes Direktion: Mikkel Jensby Lund (direktør) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 fjernes Direktion: Neil Austin Johnson (direktør) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Neil Austin Johnson (direktør) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 tilføjes Legale ejere: Sparrows Offshore Services Ltd., Lund Family Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2017-12-27 fjernes Legale ejere: Sparrows Offshore Services Ltd. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Sparrows Offshore Services Ltd. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Jensby Lund, Mikkel Jensby Lund (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2017-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 tilføjes Vedtægter: 2017-12-28 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 7600 Struer (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Sparrows Denmark ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: Sparrows Offshore Services Ltd. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)