Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmebakken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: peterfalkenberg@gmail.com (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: Peter Falkenberg Pedersen, Christina Hertz Andersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Navne: Pølsen i lunden ivs (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Reelle ejere: Christina Hertz Andersen, Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Stiftere: Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-06-16 fjernes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-06-18 Statstidende Dekret
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmebakken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuglegårdsvej 7, 1434 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-29 fjernes Direktion: Christina Hertz Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Christina Hertz Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-04-14 fjernes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-11-01 fjernes Direktion: Christina Hertz Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-28 fjernes Bestyrelse: Peter Falkenberg Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-28 fjernes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuglegårdsvej 7, 1434 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlevvænge 30, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2019-03-14 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Christina Hertz Andersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Christina Hertz Andersen, Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2019-02-28 fjernes Reelle ejere: Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Falkenberg Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Peter Falkenberg Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: peterfalkenberg@gmail.com (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlevvænge 30, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-12-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge pølser og tilbehør (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Navne: Pølsen i lunden ivs (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Stiftere: Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2017-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Peter Falkenberg Pedersen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-12-06 tilføjes Vedtægter: 2017-12-06 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-10)