Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Zoran Aleksic | 04.12.2020 | 01.07.2022 | adm. dir |
Tommy Langhoff | 20.12.2018 | 28.06.2019 | direktør |
Finn Nørgaard Mortensen | 20.01.2018 | 15.03.2022 | direktør |
Christian Østergaard | 20.01.2018 | 05.03.2021 | direktør |
Søren Ravn Jensen | 20.01.2018 | 01.12.2020 | adm. dir |
Niels Christian Wedell-Wedellsborg | 05.12.2017 | 20.01.2018 | direktør |
Vibeke Rohde | 05.12.2017 | 20.01.2018 | direktør |